Вы находитесь на странице: 1из 6

MULTIPLICACIÓN

1.- Multiplicar un número de dos cifras por 10


Procedimiento
85 x 10 ......................................... 850

EJERCICIOS:
23 x 10 = 45 x 10 = 44 x 10 = 48 x 10 =
34 x 10 = 36 x 10 = 66 x 10 = 77 x 10 =
37 x 10 = 28 x 10 = 43 x 10 = 65 x 10 =
26 x 10 = 57 x 10 = 33 x 10 = 84 x 10 =
55 x 10 = 63 x 10 = 27 x 10 = 78 x 10 =
24 x 10 = 22 x 10 = 38 x 10 = 93 x 10 =

2.- Multiplicar un número de dos cifras por 100


Procedimiento
58 x 100 .............................. 580

EJERCICIOS:
23 x 100 = 45 x 100 = 44 x 100 = 48 x 100 =
34 x 100 = 36 x 100 = 66 x 100 = 77 x 100 =
37 x 100 = 28 x 100 = 43 x 100 = 65 x 100 =
26 x 100 = 57 x 100 = 33 x 100 = 84 x 100 =
55 x 100 = 63 x 100 = 27 x 100 = 78 x 100 =
24 x 100 = 22 x 100 = 38 x 100 = 93 x 100 =

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es


3.- Multiplicar decenas por un número:
EJEMPLOS
4 x 30 = 120 6 x 70 = 420

EJERCICIOS:
3 x 70 = 5 x 50 = 4 x 60 = 4 x 30 =
4 x 90 = 6 x 40 = 6 x 70 = 7 x 90 =
7 x 70 = 8 x 80 = 4 x 90 = 6 x 50 =
6 x 80 = 7 x 80 = 3 x 20 = 8 x 90 =
5 x 40 = 3 x 70 = 2 x 40 = 7 x 50 =
4 x 60 = 2 x 90 = 8 x 60 = 9 x 80 =

4.- Multiplicar un número par por 5


Calcularemos primero la mitad del número par y luego lo multiplicamos por 10.

Procedimiento
86 x 5 ......la mitad............... 43 x 10 = 430

EJERCICIOS:
22 x 5 = 44 x 5 = 44 x 5 = 48 x 5 =
34 x 5 = 36 x 5 = 66 x 5 = 72 x 5 =
38 x 5 = 28 x 5 = 40 x 5 = 64 x 5 =
26 x 5 = 50 x 5 = 36 x 5 = 84 x 5 =
58 x 5 = 68 x 5 = 24 x 5 = 78 x 5 =
24 x 5 = 22 x 5 = 38 x 5 = 92 x 5 =

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es


5.- Multiplicar un número par por 15

Procedimiento.- 1º multiplicamos el número por 10.


2º al número obtenido le sumamos la mitad

EJEMPLO: 24 x 15 1º 24 x 10 = 240
2º 240 + 120 = 360

EJERCICIOS:
8 x 15 = 22 x 15 = 60 x 15 = 66 x 15 =
12 x 15 = 30 x 15 = 28 x 15 = 70 x 15 =
6 x 15 = 26 x 15 = 30 x 15 = 90 x 15 =
18 x 15 = 32 x 15 = 42 x 15 = 88 x 15 =
14 x 15 = 40 x 15 = 80 x 15 = 62 x 15 =
4 x 15 = 44 x 15 = 84 x 15 = 48 x 15 =

6.- Multiplicar un número por 11

Procedimiento.- Nos basaremos en la propiedad distributiva; para ello descomponemos el


factor 11 en 10 + 1

EJEMPLO 16 x 11 = 16 x ( 10 + 1) = 160 + 16 =176

EJERCICIOS:
13 x 11 = 22 x 11 = 23 x 11 = 19 x 11 =
12 x 11 = 30 x 11 = 28 x 11 = 31 x 11 =
16 x 11 = 15 x 11 = 25 x 11 = 42 x 11 =
18 x 11 = 24 x 11 = 42 x 11 = 44 x 11 =
14 x 11 = 17 x 11 = 26 x 11 = 33 x 11 =
11 x 11 = 21 x 11 = 32 x 11 = 52 x 11 =

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es


7.- Multiplicar un decimal por 10

Procedimiento
0,6 x 10 = 6 5,48 = 54, 8

EJERCICIOS:
0,27 x 10 = 2,03 x 10 = 1,12 x 10 = 6,22 x 10 =
23,6 x 10 = 0,14 x 10 = 12,6 x 10 = 5,9 x 10 =
0,7 x 10 = 3,4 x 10 = 0,09 x 10 = 9,1 x 10 =
2,14 x 10 = 0,07 x 10 = 2,25 x 10 = 6,65 x 10 =
0,45 x 10 = 13,2 x 10 = 50,3 x 10 = 8,24 x 10 =
11,6 x 10 = 23,5 x 10 = 14,7 x 10 = 17,6 x 10 =

8.- Multiplicar un número impar por 5

Procedimiento
25 x 5 .......la mitad ............. 12,5 x 10 = 125

EJERCICIOS:
23 x 5 = 83 x 5 = 15 x 5 = 53 x 5 =
25 x 5 = 67 x 5 = 73 x 5 = 21 x 5 =
27 x 5 = 49 x 5 = 43 x 5 = 69 x 5 =
29 x 5 = 85 x 5 = 65 x 5 = 93 x 5 =
45 x 5 = 63 x 5 = 51 x 5 = 57 x 5 =
41 x 5 = 47 x 5 = 87 x 5 = 95 x 5 =

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es


9.- Multiplicación de un decimal por 100

Procedimiento
6,23 x 100 = 623 5,4 x 100 = 540

EJERCICIOS:
0,27 x 100 = 2,03 x 100 = 1,12 x 100 = 6,22 x 100 =
23,6 x 100 = 0,14 x 100 = 12,6 x 100 = 5,9 x 100 =
0,7 x 100 = 3,4 x 100 = 0,09 x 100 = 9,1 x 100 =
2,14 x 100 = 0,07 x 100 = 2,25 x 100 = 6,65 x 100 =
0,45 x 100 = 13,2 x 100 = 50,3 x 100 = 8,24 x 100 =
11,6 x 100 = 23,5 x 100 = 14,7 x 100 = 17,6 x 100 =

10.- Multiplicación de tres números:

Procedimiento.- Nos basaremos en las propiedades conmutativa y asociativa , procurando


que el primer producto sea el más simple o que sea una decena exacta.
4 x 6 x 2 = ( 4 x 2 ) x 6 = 8 x 6 = 48
3 x 5 x 8 = ( 5 x 8 ) x 3 = 40 x 3 = 120

EJERCICIOS:
7x4x2= 6x3x5= 3x7x2=
3x2x5= 7x4x5= 5x4x4=
2x9x4= 9x5x2= 6x6x5=
7x2x5= 8x4x5= 7x8x5=
4x3x5= 5x5x6= 3x9x2=
6x4x2= 4x2x7= 4x8x5=
6x4x5= 8x6x5= 4x5x8=

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es


11.- Multiplicar un número por 99

Procedimiento.- 1º Multiplicamos el número por 100


2º Al número obtenido le restamos el número
99 x 12 = 100 x 12 = 1200,, 1200 – 12 = 1188

EJERCICIOS:
6 x 99 = 3 x 99 = 8 x 99 = 9 x 99 =
11 x 99 = 15 x 99 = 14 x 99 = 26 x 99 =
14 x 99 = 21 x 99 = 7 x 99 = 30 x 99 =
4 x 99 = 2 x 99 = 16 x 99 = 35 x 99 =
12 x 99 = 13 x 99 = 25 x 99 = 45 x 99 =
5 x 99 = 22 x 99 = 24 x 99 = 75 x 99 =

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es