Вы находитесь на странице: 1из 4

1

Encuentra la suma de todos los nmeros pares de 2 a un nmero par seleccionado,


dividiendo primero el nmero seleccionado entre 2 y multiplicando este resultado por el
nmero siguiente. Como ejemplo, utiliza 10 como el nmero par seleccionado y
divdelo entre 2 para obtener 5 como resultado. Ahora multiplica 5 por 6, que es el
nmero siguiente despus de 5. As que 5 6 = 30 es la suma de todos los nmeros
pares de 2 a 10.
2
Resta un gran nmero a 1 000 mediante el uso de esta regla bsica. Resta todos los
nmeros del 9 excepto el ltimo, que despus restars de 10. Aplica esta regla a 1000 758 para obtener 9 - 7 = 2, 9 - 5 = 4 y 10 - 8 = 2. La respuesta final es 242.
3
Aprende a utilizar la regla del 11 al multiplicar nmeros de dos dgitos. Multiplica 53
11 tomando 53 y colocando un espacio entre los dgitos 5 y 3, es decir 5_3. A
continuacin, suma 5 y 3 para obtener 8. Coloca el 8 en el espacio para obtener 583. Si
el nmero en el centro se suma a un nmero de dos dgitos entonces utiliza el dgito en
el lugar de las unidades para el espacio y suma 1 al primer nmero.
4
Multiplica un nmero grande por 5 con este truco fcil. Toma el nmero y divdelo por
2. Si el resultado es un nmero entero aade cero al final, pero si hay un resto de aade
5 al final. Como ejemplo, multiplica 3 485 5 usando este truco. En primer lugar divide
3 485 entre 2 y obtn el resultado 1742 con un resto de 1. Usando la regla, 17 425 es la
respuesta a la multiplicacin.
5
Divide un gran nmero entre 5, multiplicando primero el gran nmero por 2 y luego
moviendo el punto decimal una posicin a la izquierda del ltimo dgito. Vamos a
dividir 89 221 entre 5 utilizando esta tcnica. Multiplica 89 221 por 2 para obtener 178
442, a continuacin, coloca el punto decimal a la izquierda de 2. Tienes 17 844,2 como
la respuesta a la divisin.
6
Aprende cmo obtener el cuadrado de los nmeros que terminan en 5 mediante el uso
de esta tcnica. Multiplica el primer dgito por s mismo y aade 1. Luego coloca 25 al
final de este resultado. Usa 75 75 para demostrar esta tcnica. Multiplica (7) (7 +1)
= 56, a continuacin, aade 25 a este resultado y obtn 5 625. Comprueba el resultado
elevando al cuadrado 75.

7
Estima los porcentajes de cualquier nmero con normas especficas para hacer los
clculos rpidamente (ver Recursos). Calcula una propina del 15% de 53,55
redondeando primero esto al nmero entero ms prximo 54 y luego multiplica por 3
para obtener 162. Ahora divide el resultado por 2 y obtn 81. Coloca un punto decimal
un lugar a la izquierda de 1. La respuesta es 8,10.
TRUCO TABLA DEL 9
La tabla del 9 es la tabla del 10 con el nmero multiplicado restado. Por ejemplo: 9 x 8
= 72, 8 x 10 = 80 y 80 - 8 = 72. La tabla del 12 funciona de la misma manera: 12 x 8 =
96; 96 - 8 es lo mismo que 11 x 8 + 8. Ambos dan 96.

Cmo hacer clculos aritmticos


mentales con rapidez
1
Suma nmeros de izquierda a derecha, al manejar la operacin de suma. Reagrupa los
nmeros en tu cabeza, despus de haberlos sumado de izquierda a derecha, para tener en
cuenta los acarreos. Suma los nmeros 2.167 y 9.237 desde la izquierda, para obtener 11
+ 3 + 9 + 14. Reagrupa los nmeros para llegar a un resultado de 11.404.
2
Encuentra las respuestas a las columnas largas de sumas, agrupando los nmeros en
cada columna en sumas de 10. Combina los tres con sietes, ochos con dos, nueves con
unos, y cincos con cincos. Suma todos los grupos de 10, y luego suma los nmeros
perifricos. Cuenta los acarreos despus de sumar ambas columnas.
3
Multiplica de izquierda a derecha. Multiplica los nmeros 25 y 49, empezando por el
dos y el cuatro, y luego siguiendo con el dos y el nueve. Suma los dos nmeros de
izquierda a derecha: 8 + 18 = 98. Multiplica el cinco y el cuatro para obtener 20, y suma
a 98 para obtener 118. Por ltimo, multiplica cinco por nueve, agrega dos ceros delante
del 45, luego suma a 188 (de izquierda a derecha) para obtener la respuesta final de
1.225.

Trucos y consejos para multiplicar


Cada respuesta tiene un gemelo, que puede ser ms fcil de recordar. Por
ejemplo si te olvidas de 85, puedes acordarte de 58. As slo tienes que
aprenderte la mitad de la tabla.
para multiplicar
truco
por
2
suma el nmero a s mismo (ejemplo 29 = 9+9)
5
Las ltimas cifras son siempre 5,0,5,0,..,
es siempre la mitad de 10 (ejemplo: 5x6 = mitad de 10x6 =
mitad de 60 = 30)
es la mitad del nmero multiplicado por 10 (ejemplo: 5x6 =
10x3 = 30)
si multiplicas 6 por un nmero par, acaba en la misma cifra.
6
Ejemplo: 62=12, 64=24, 66=36, etc
es 10 el nmero menos el nmero. Ejemplo: 96 = 106 - 6 =
9
60-6 = 54
La ltima cifra va as: 9,8,7,6, ..
si sumas las cifras de la respuesta, sale 9. Ejemplo: 95=45 y
4+5=9. (Pero no con 911=99)
10
pon un cero despus del nmero
11
hasta 9x11: slo repite la cifra (ejemplo: 4x11 = 44)
de 10x11 a 18x11: escribe la suma de las cifras en medio del
nmero (ejemplo: 15x11 = 1(1+5)5 = 165)

12

Nota: esto funciona para todos los nmeros de dos cifras, pero
si la suma es ms de 9, tendrs que "llevarte el uno" (ejemplo:
75x11 = 7(7+5)5 = 7(12)5 = 825).
es 10 ms 2

Recordar los cuadrados puede ayudar


Quizs esto no te ayude, pero a m s me ayud. Me va bien recordar los cuadrados
(cuando multiplicas un nmero por s mismo):
11=1

22=4

33=9

44=16

55=25

66=36

77=49

88=64

99=81

1010=100

1111=121

1212=144

Y esto vale para otro truco. Si los nmeros que multiplicas se diferencian en 2 (por
ejemplo 7 y 5), slo tienes que multiplicar el nmero del medio por s mismo y restar
uno. Mira:
55 = 25 es slo uno ms que 64 = 24
66 = 36 es slo uno ms que 75 = 35
77 = 49 es slo uno ms que 86 = 48
88 = 64 es slo uno ms que 97 = 63

Multiplicar

Cuando multiplicamos cualquier nmero por 10 slo tenemos que agregar un cero al
final de dicho nmero para obtener el resultado. Sabas que hay un truco igual de fcil
para multiplicar por 11? Toma cualquier nmero de dos dgitos e imagina un espacio en
blanco entre ellos. En este ejemplo vamos a utilizar 72: 7_2 Ahora coloqua la suma de
estos dos nmeros en el espacio en blanco: 7_ (7+2) _2 Tan simple como eso, tendrs el
producto de 11 x 72: 792
Restar sumando el complementario
Se puede restar complementando el nmero con su base (de la mayor de los elementos
de la resta y siempre que no quede un nmero negativo), sumarlo, y quitarle la ultima
cifra. Por ejemplo: el complementario (o complemento, no recuerdo ya bien) de 7 es 3
ya que 7+3=10.
As pues: 6428 - 5000 => 6428 + 5000 = 11428 => 1428.
Porcentaje
el porcentaje de cualquier numero es mucho mas rapido multiplicarlo directamente y no
esa mierda de truco que proponer el.
Asi el 15% de 300 = 3*15 = 45. Fin.
Otro ejemplo: el 23% de 4100. =23*41 = 943
Y otro mas para los despistados: 12% de 20 = 2*12= 24 = 2,4