Вы находитесь на странице: 1из 22
Nuevo algoritmo de Multiplicación Descubriendo nuevas posibilidades y desarrollando alternativas con los números.
Nuevo algoritmo
de Multiplicación
Descubriendo nuevas
posibilidades y desarrollando
alternativas con los números.
Autor Gabriel Martin Zeolla
46
x
93=
4
2
6
+
1
8
4
2
7
8
Algoritmo Argentino

2

Nuevo algoritmo de multiplicación

Autor e investigador: Zeolla Gabriel Martín

Zeolla, Gabriel Martin Nuevo algoritmo de multiplicación : algoritmo argentino / Gabriel Martin Zeolla. - 1a edición para el alumno - San Vicente : Gabriel Martin Zeolla, 2018. Libro digital, Amazon Kindle Archivo Digital: online ISBN 978-987-783-041-5 1. Matemática. I. Título. CDD 510.72

Índice

Introducción Demostración y funcionamiento

Operaciones y ejemplos de:

1) Dos dígitos por dos dígitos. 2) Dos dígitos por tres dígitos. 3) Tres dígitos por tres dígitos. 4) Tres dígitos por cuatro dígitos.

5) Tres dígitos por cinco dígitos. 6) Cuatro dígitos por cinco dígitos. 7) Números Decimales. 8) Dos formas de resolver la misma cuenta. Descomposición de las multiplicaciones Método Natural.

9)

10) Descomposición de las multiplicaciones Método Alternativo. 11) Aplicación del Algoritmo Argentino en fracciones.

12) Algoritmo Argentino Método de Transformación. 13) Algoritmo Argentino y los números Binarios. 14) Conclusión.

3

Titulo: Nuevo algoritmo de multiplicación.

Autor: Zeolla, Gabriel Martin Comentarios: 22 páginas Teoría de números gabrielzvirgo@hotmail.com

Versión 2

Introducción

Un algoritmo de multiplicación es un algoritmo (o método) para multiplicar dos números. Dependiendo del tamaño de los números, existen diferentes algoritmos. Los algoritmos de multiplicación existen desde el advenimiento del sistema decimal.

Esta investigación nació por la fascinación de encontrar alternativas a los métodos tradicionales de multiplicación, las matemáticas védicas son un ejemplo de ellas, inspirado y fascinado por su simpleza comencé a buscar otras posibilidades hasta que logre encontrar y descubrir un método maravilloso que funciona y es absolutamente desconocido hasta la fecha.

Resumen:

Este documento desarrolla y demuestra el descubrimiento de un nuevo algoritmo de multiplicación que funciona absolutamente con todos los números. A este nuevo método lo denominare Algoritmo Argentino ya que nació en noviembre de 2018 en Argentina, Buenos Aires, San Vicente.

82

x

91

=

 
     

7

4

 
 
         

6

 
 
     

+

   

2

     

7

4

6

2

El 82 seria el multiplicando y el 91 el multiplicador, el resultado es el producto.

El algoritmo Argentino de multiplicación requiere el aprendizaje previo de las tablas de multiplicar.

4

Demostración del funcionamiento del Algoritmo Argentino

1) Dos dígitos por dos dígitos.

Este algoritmo es muy grafico y sencillo visualizando los ejemplos podremos observar y comprender fácilmente su funcionamiento. La clave del funcionamiento está sustentada en la armonía del numero 9. Los numeros se acomodan de arriba hacia abajo comenzando por la izquierda de forma escalonada en sus unidades.

En el ejemplo A podemos ver como el número 4 del (42 multiplica al 6 del número (67) , luego suma 7 (unidad del número 67). Luego el número 2 del (42) multiplica al número 6 (del numero 67), luego resta 7 (unidad del numero 67). Luego multiplica ambas unidades 2x7. Realizamos la suma y obtenemos un valor total que no es el resultado, todavía debemos hacer una resta para llegar al final. Esta resta sale de multiplicar al 5 por la unidad del multiplicando (7) (El número 5 lo obtenemos de restar 9-4=5, el 4 es la decena del multiplicador) El 9 será una constante para cualquier multiplicación de dos dígitos. Al restar obtenemos el producto.

Ejemplos:

Ejemplo A

Ejemplo B

El número 5 es lo que le falta al 4 para llegar a 9.

El número 6 es lo que le falta al 3 para llegar a 9.

 

5

 

6

67

x

42

=

2.814

 

59

x

36

=

2.124

 

A) 4x6+7

3

1

A) 3x5+9

2

4

B) 2x6-7

5

B) 6x5-9

2

1

C) 2x7

+

1

4

C) 6x9

+

5

4

Total

3

1

6

4

Total

2

6

6

4

D) 7x5

- 3 5
-
3
5
 

D) 9x6

- 5 4
-
5
4
 

Producto

2

8

1

4

Producto

2

1

2

4

5

Ejemplo C

 

Ejemplo D

El número 0 es lo que le falta al 9 para llegar a 9

El número 0 es lo que le falta al 9 para llegar a 9

 

0

 

0

84

x

91

=

7.644

 

28

x

93

=

2.604

 

A)9x8+4

7

6

A) 9x2+8

2

6

B)1x8-4

4

B) 3x2-8

-2

C)1x4

+

4

C) 3x8

+

2

4

Producto

7

6

4

4

Producto

2

6

0

4

No hay resta al multiplicar 4 x 0

 

No hay resta al multiplicar 8 x 0

Ejemplo E

Ejemplo F

El número 5 es lo que le falta al 4 para llegar a 9.

El número 6 es lo que le falta al 3 para llegar a 9.

 

5

 

6

67

x

42

=

2.814

 

59

x

36

=

2.124

 

A) 4x6+7

3

1

A) 3x5+9

2

4

B) 2x6-7

5

B) 6x5-9

2

1

C) 2x7

+

1

4

C) 6x9

+

5

4

Total

3

1

6

4

Total

2

6

6

4

D) 7x5

- 3 5
-
3
5
 

D) 9x6

- 5 4
-
5
4
 

Producto

2

8

1

4

Producto

2

1

2

4

Ejemplo de multiplicación usando un dígito.

En este caso, debemos completar con 0 en el multiplicador para completar la operación con el algoritmo propuesto. El método es exactamente el mismo que en el punto anterior.

El número 9 es lo que le falta al 0 para llegar a 9.

89

x

9

08

=

712

A)

0x8+9

9

B )8x8-9

 

5

5

C)

8x9

+

7

2

Total

 

1

5

2

2

D)

9x9

-

8

1

 

Producto

 

7

1

2

El número 9 es lo que le falta al 0 para llegar a 9.

13 x

9

06

=

78

A) 0x1+3

 

3

B) 6x1-3

0

3

C) +

6x3

1

8

Total

 

3

4

8

D)

3x9

-

2

7

 

Producto

 

0

7

8

6

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

=

+ + ∗− +

−∗ (9 )

Como podemos observar se forman 3 términos que suman y un cuarto que resta. Para lograr la suma, al primer término lo multiplicamos por 100, al segundo por 10 y al tercero por uno. Al término que resta se lo multiplica siempre por 10.

+ 100 + ∗ − ∗ 10 + ∗ ∗ 1 − ∗ 9

10

Para más información leer el capitulo 10 sobre la descomposición de las multiplicaciones.

Dos dígitos por tres dígitos.

Utilizamos los mismos criterios que en los ejemplos anteriores. Veremos que cuando multiplica la centena realiza una suma y cuando multiplica la unidad realiza una resta. Cuando multiplica la decena solo tomamos el resultado. También deberemos tener en cuenta el número de la decena y la centena, ya que 99 menos este número nos da un valor que será útil para multiplicar con la unidad del multiplicando, este resultado se aplica con una resta final.

Ejemplo A

El número 27 es lo que le falta al 72 para llegar a 99.

 

27

 

76

x

726

=

55.176

A)

7x7+6

5

5

B)

2x7

1

4

C)

6x7-6

3

6

D)

6x6

+

3

6

Total

5

6

7

9

6

E)

6x27

-

1

6

2

   

Producto

5

5

1

7

6

Ejemplo B

El número 43 es lo que le falta al 56 para llegar a

99.

 

43

 

76

x

562

=

42.712

A)

5x7+6

4

1

B)

6x7

4

2

C)

2x7-6

8

D)

2x6

+

1

2

Total

4

5

2

9

2

E)

6x43

-

2

5

8

 

Producto

4

2

7

1

2

7

Ejemplo C

 

Ejemplo D

 

El número 00 es lo que le falta al 99 para llegar a 99.

El número 00 es lo que le falta al 99 para llegar a 99.

 

00

 

00

 

58

x

996

=

57.768

 

76

x

991

=

75.316

A) 9x5+8

5

3

A) 9x7+6

6

9

B) 9x5

 

4

5

B) 9x7

 

6

3

C) 6x5-8

 

2

2

C) 1x7-6

 

1

D) 6x8

 

+

4

8

D) 1x6

 

+

6

Producto

5

7

7

6

8

Producto

7

5

3

1

6

E)

no hay resta

 

E)

no hay resta

 

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

=

+ 1000 + ∗ ∗ 100 + ∗ − ∗ 10 + ∗ ∗ 1 (99 ) 10

8

2) Tres dígitos por tres dígitos.

Aplicamos los mismos conceptos que en los ejemplos anteriores aunque debemos tener en cuenta que al tener 3 cifras en el multiplicando debemos tomar dos cifras para realizar la operación. Por lo cual la centena del multiplicador tomara las dos primeras unidades para realizar la operación, lo mismo hará la decena y la unidad. Por último se multiplican las unidades de ambos.

Ejemplo A

El número 43 es lo que le falta al 56 para llegar a

99.

 

43

 

128

x

562

=

71.936

A)

5x12+8

6

8

B)

6x12

7

2

C)

2x12-8

1

6

D)

2x8

+

1

6

Total

7

5

3

7

6

E)

8x43

-

3

4

4

 

Producto

7

1

9

3

6

Ejemplo B

El número 04 es lo que le falta al 95 para llegar a

99.

04

 

348

x

956

=

332.688

A)

9x34+8

3

1

4

B)

5x34

1

7

0

C)

6x34-8

1

9

6

D)

6x8

+

4

8

Total

3

3

3

0

0

8

E)

8x4

-

3

2

 

Producto

3

3

2

6

8

8

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

128

12=A

8=B

5=C

6=D

2=E

x

562=

=

+ 1000 + ∗ ∗ 100 + ∗ − ∗ 10 + ∗ ∗ 1 (99 ) 10

Para más información leer el capitulo 10 sobre la descomposición de las multiplicaciones.

3) Tres dígitos por cuatro dígitos.

9

Ejemplo A

El número 145 es lo que le falta al 854 para llegar a 999.

145

 

348

x

8.541

=

2.972.268

 

A)

8x34+8

2

8

0

B)

5x34

1

7

0

C)

4x34

1

3

6

D)

1x34-8

2

6

E)

1x8

+

8

Total

2

9

8

3

8

6

8

F)

8x145

-

1

1

6

0

 

Producto

2

9

7

2

2

6

8

Ejemplo B

El número 054 es lo que le falta al 945 para llegar a 999.

054

 

348

x

9.458

=

3.291.384

 

A)

9x34+8

3

1

4

B)

4x34

1

3

6

C)

5x34

1

7

0

D)

8x34-8

2

6

4

E)

8x8

+

6

4

Total

3

2

9

5

7

0

4

F)

8x54

-

4

3

2

 

Producto

3

2

9

1

3

8

4

4) Tres dígitos por cinco dígitos.

Ejemplo A

El número 1254 es lo que le falta al 8745 para llegar a

9999.

1254

 

125

x

87.458

=

10.932.250

 

A)

8x12+5

1

0

1

B)

7x12

8

4

C)

4x12

4

8

D)

5x12

6

0

D)

8x12-5

9

1

E)

8x5

4

0

Total

1

0

9

9

4

9

5

0

F)

5x1254

-

6

2

7

0

 

Producto

1

0

9

3

2

2

5

0

Ejemplo B

El número 0087 es lo que le falta al 9912 para llegar a

9999.

0087

 

875

x

99.125

=

86.734.375

 

A)

9x87+5

7

8

8

B)

9x87

7

8

3

C)

1x87

8

7

D)

2x87

1

7

4

D)

5x87-5

4

3

0

E)

5x5

2

5

Total

8

6

7

3

8

7

2

5

F)

5x87

-

4

3

5

 

Producto

8

6

7

3

4

3

7

5

10

5) Cuatro dígitos por cinco dígitos.

Ejemplo

El número 8843 es lo que le falta al 1156 para llegar a 9999.

8843

 

1985

x

11.562

=

22.950.570

 

A)

1x198+5

2

0

3

B)

1x198

1

9

8

C)

5x198

9

9

0

D)

6x198

1

1

8

8

D)

2x198-5

3

9

1

E)

5x2

+

1

0

Total

2

3

3

9

2

7

2

0

F)

5x8.843

-

4

4

2

1

5

 

Producto

2

2

9

5

0

5

7

0

6) Números decimales

Se resuelve de la misma manera que los casos anteriores, para ubicar la coma contamos los lugares decimales de ambos números y los sumamos como en el método de multiplicación tradicional.

Ejemplo A

998

1985

x

0,012

=

23,82

A) 0x198+5

5

B) 0x198

0

C) 1x198

1

9

8

D) 2x198-5

3

9

1

E) 5x2

1

0

 

7

3

7

2

0

F) 5x998

4

9

9

0

Producto

2

3

,8

2

0

Ejemplo B

17,34

x

998

0,012

=

0,20808

A) 0x173+4

4

B) 0x173

0

C) 1x173

1

7

3

D) 2x173-4

3

4

2

E) 2x4

8

 

6

0

7

2

8

F) 4x998

3

9

9

2

 

Producto

,2

0

8

0

8

11

7) Dos formas de resolver la misma cuenta

Podemos resolver las operaciones de dos maneras, la que venimos desarrollando en los ejemplos anteriores o con el método alternativo. El método alternativo pretende ahórranos el trabajo de tener que hacer cuentas auxiliares con numeros grandes e integrarlas en una sola cuenta. Pero hay que prestar atención en como ubicarlos para no cometer errores.

Ejemplo A

Método Natural Aquí la resolvemos como lo he demostrado a lo largo del documento.

 

04

 

348

x

956

=

332.688

A)

9x34+8

3

1

4

B)

5x34

1

7

0

C)

6x34-8

1

9

6

D)

6x8

+

4

8

Total

3

3

3

0

0

8

e)

8x4

-

3

2

 

Producto

3

3

2

6

8

8

Método Alternativo Aquí aplicamos la misma técnica pero no tomamos los dos primeros dígitos como en el caso anterior. Vamos multiplicando digito por digito.

04

 

348

x

956

=

332.688

 

A)

9x3

2

7

B)

9x4+8

4

4

C)

5x3

1

5

D)

5x4

2

0

D)

6x3

1

8

e)

6x4-8

1

6

F)

6x8

+

4

8

 

3

3

3

0

0

8

G)

8x4

-

3

2

 

Producto

3

3

2

6

8

8

12

Ejemplo B

Método Natural Aquí la resolvemos como lo he demostrado a lo largo del documento.

 

01

 

253

x

981

=

248.193

 

A)

9x25+3

2

2

8

B)

8x25

2

0

0

C)

1x25-3

2

2

D)

1x3

+

3

Total

2

4

8

2

2

3

E)

3x1

-

3

   

Producto

2

4

8

1

9

3

Método Alternativo Aquí aplicamos la misma técnica pero no tomamos los dos primeros dígitos como en el caso anterior. Vamos multiplicando digito por digito.

01

 

253

x

981

=

248.193

 

A)

9x2

1

8

B)

9x5+3

4

8

C)

8x2

1

6

D)

8x5

4

0

D)

1x2

2

E)

1x5-3

2

F)

1x3

+

3

 

2

4

8

2

2

3

G)

3x1

-

3

 

Producto

2

4

8

1

9

3

13

8) Descomposición de las multiplicaciones Método Natural

Ejemplo A

 

01

 

253

x

981

=

248.193

A)

9x25+3

2

2

8

B)

8x25

2

0

0

C)

1x25-3

2

2

D)

1x3

+

3

Total

2

4

8

2

2

3

E)

3x1

-

3

 

Producto

2

4

8

1

9

3

253 981 = [ 925 + 3 1000 +

253 981 =

825 100 +

125 3 10 +

13 1] (31)10

228.000 + 20.000 + 220 + 3

30

253 981 = 248.193

Se multiplica por 1000 ya que el 981 cuenta con tres dígitos, por cada digito corresponde un 0. La resta final siempre se multiplica por 10 en todos los casos.

14

Ejemplo B

145

 

348

x

8.541

=

2.972.268

 

A)

8x34+8

2

8

0

B)

5x34

1

7

0

C)

4x34

1

3

6

D)

1x34-8

2

6

E)

1x8

+

8

Total

2

9

8

3

8

6

8

F)

8x145

-

1

1

6

0

 

Producto

2

9

7

2

2

6

8

Descomposición

348 8.541 =

[ 834 + 8 10.000 +

534 1.000 +

434 100 +

134 8 10 +

18 1] (8145)10=

348 8.541 =

2.800.000 + 170.000 + 13.600 + 260 + 8

11.600

348 8.541 = 2.972.268

Se multiplica por 10.000 ya que el 8.541 cuenta con cuatro dígitos, por cada digito corresponde un 0. La resta final siempre se multiplica por 10 en todos los casos.

15

9) Descomposición de las multiplicaciones Método Alternativo

Ejemplo

01

 

253

x

981

=

248.193

 

A)

9x2

1

8

B)

9x5+3

4

8

C)

8x2

1

6

D)

8x5

4

0

D)

1x2

2

E)

1x5-3

2

F)

1x3

+

3

total

2

4

8

2

2

3

G)

3x1

-

3

 

Producto

2

4

8

1

9

3

[ 92 10.000 +

95 + 3 1.000 +

13 1] (31)10=

253 981 =

82 1.000 +

85 100 +

12

100 + 15 3 10 +

= 180.000 + 48.000 + 16.000 + 4.000 + 200 + 20 + 3

30

253 981 = 248.193

16

10) Aplicación del Algoritmo Argentino en fracciones.

Ejemplo

Utilizaremos la fracción

24

13

2

24

13

2

=

24

2

13

2

El método es muy sencillo aplicamos el algoritmo de multiplicación en el numerador y luego en el denominador.

Numerador

24

x

24=

576

 

8

 

4

 

+

1

6

 

8

5

6

 

-

2

8

 

Producto

5

7

6

Denominador

13

x

13=

169

 

4

 

0

 

+

9

 

4

0

9

 

-

2

4

 

Producto

1

6

9

24

13

2

=

2

24

13 2 =

Se puede utilizar este algoritmo también en las operaciones de multiplicación con fracciones, división con fracciones y sumas y restas de fracciones.

17

11)

Algoritmo Argentino Método de Transformación

Este método consiste en descomponer en otros valores al multiplicando.

Mirar ejemplos B y C

A) Ejemplo Método Natural

El Número 134 está formado por el primer término el 13 y la unidad número 4

134 x 541= 72.494

 

45

134

x

541

=

72.494

A) 5x13+4

6

9

B) 4x13

5

2

C) 1x13-4

9

D) 1x14

+

4

7

4

2

9

4

E) 4x45

-

1

8

0

Producto

7

2

4

9

4

B) Ejemplo de Transformación del Multiplicando

El método de transformación consiste en descomponer el 134 El numero 134 lo podemos transformar en 12-14.

 

1

2

+

1

4

 

1

3

4

Por lo cual 1214 será el valor que usaremos para realizar la operación y obtener de otra manera el mismo resultado.

El 12 será el primer termino y el 14 La unidad.

 

45

1214

x

541

=

72.494

A) 5x12+14

7

4

B) 4x12

4

8

C) 1x12-14

-2

D) 1x14

+

1

4

7

8

7

9

4

E) 14x45

-

6

3

0

18

Producto

7

2

4

9

4

C) Otro ejemplo de Transformación del Multiplicando

También podemos descomponer al número 134 en otros valores

Por ejemplo el 11-24

 

1

1

+

2

4

 

1

3

4

El Numero 11 será el primer termino el numero 24 la unidad

 

45

 

1124

x

541

=

72.494

A)

5x11+24

7

9

B)

4x11

4

4

C)

1x11-24

-1

-3

D)

1x24

+

2

4

 

8

3

2

9

4

E) 24x45

-

1

0

8

0

Producto

7

2

4

9

4

19

D) Ejemplo de Transformación del Multiplicador

También podemos descomponer los números del multiplicador y obtener los mismos resultados que:

134x 541= 72.494

El número 541 lo transformamos en 52-21, también se puede transformar en otros valores

 

5

2

+

2

1

 

5

4

1

Por lo cual el 5 será el Primer término, el 2 el segundo termino y el 21 la unidad.

 

47

 

134

x

5221

=

A)

5x13+4

6

9

B)

2x13

2

6

C)

21x13-4

2

6

9

D)

21x4

+

8

4

 

7

4

3

7

4

E) 4x47

-

1

8

8

Producto

7

2

4

9

4

20

12)

Algoritmo Argentino y los números Binarios

También podemos utilizar este Algoritmo para operar con numeros binarios. Solo debemos convertir el resultado a número binario. Teniendo en cuenta que para poder convertirlo debo utilizar los siguientes parámetros:

0=0 (anoto el 0) 1=1 (anoto en 1) 1+1=2=10 (anoto el 0 y me llevo el 1) 2+1=3=11 (anoto el 1 me llevo 1) 3+1=4=20 (anoto el 0 y me llevo 2) 4+1=5=21 (anoto 1 y me llevo 2) 5+1=6=30 (anoto el 0 y me llevo 3) 6+1=7=31 (anoto el 1 me llevo 3) Etc. Siempre comenzamos por la derecha y vamos hacia la izquierda. Esto es aplicable al resultado de una multiplicación binaria únicamente. Atención: Para convertir un número decimal en Binario se utiliza el método Tradicional.

A) Ejemplo de Multiplicación de Numeros Binarios

 

11

x

38=

418

Conversión

 

11=1011

38=100110

 

89988

1011

x

100110

=

101211210

 

1x101+1

1

0

2

0x101

0

0

0

0x101

0

0

0

1x101

1

0

1

1x101

1

0

1

0x101-1

 

-1

0x1

+

0

1

0

2

1

1

1

0

9

0

-

8

9

9

8

8

 

Producto